Eide, Espen Barth (1964-)
Utenriksminister- Parti:
- Arbeiderpartiet
- Representant for
- Oslo 2021-2025
- Ansiennitet:
- 6 år, 356 dager
Kontakt
E-post
Alfabetisk liste over representantenes e-postadresser
Kontaktskjema
Kontaktskjema til representanter og partigrupper.
Annen kontaktinformasjon
Finn informasjon etter
Biografi
Personalia
- Født 01.05.1964
Stortingsperioder
- Representant nr 15 for Oslo, 2017 - 2021, A.
- Representant nr 10 for Oslo, 2021 - 2025, A.
Vararepresentasjoner
- Medlem av Regjeringen fra 14.10.2021, Siri Gåsemyr Staalesen møter som representant.
Medlemskap i stortingskomiteer
2017-2021
Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 12.10.2017 - 17.10.2017
Første nestleder, Energi- og miljøkomiteen, 17.10.2017 - 30.09.2021
Medlemskap i delegasjoner
2017-2021
Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 24.10.2017 - 30.09.2021
Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 24.10.2017 - 30.09.2021
Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2019 - 30.09.2020
Medlemskap i gruppestyrer
2017-2021
Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.2017 - 30.09.2021